Presidente:Flavio Roda
Segretario:Loretta Piroia
Via Giovanni Battista Piranesi, 46, 20137 Milano
Telefono:+39 02 75731
Fax:+39 02 7573368
Url:www.fisi.org
Email:segreteria@fisi.org
La storia della FISI
Costituzione:
L'Unione Ski Clubs Italiani (USCI) venne costituita a Torino, con l'adesione di tre club, nel 1908 da Paolo Kind (figlio di quell'Adolfo cui si deve l'introduzione e la divulgazione dello sci in Italia e che il 21 dicembre 1901 aveva costituito lo Ski Club Torino) che ne divenne il presidente. L'organismo non ebbe vita lunga e venne sostituito il 23 ottobre 1913 da una nuova struttura, la Federazione Italiana dello Ski, sorta a Milano e presieduta da Gustavo Engelman. Anche questa iniziativa non ebbe grande successo e venne rilanciata il 10 ottobre 1920 da Alberto Bonacossa, che ne fu anche il primo presidente, con la costituzione a Milano della Federazione Italiana dello Sci (FIS). Nel 1933, con l'assorbimento del pattinaggio e dell'hockey su ghiaccio oltre che del bob (skeleton), il nome venne mutato in Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Nel 1946 le due discipline del ghiaccio lasciarono infine la FISI e costituirono due distinte Federazioni, più tardi riunificate nella Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG). Federazione elencata nella Legge 16.2.1942, n. 426.
Denominazione:
Diventata Federazione Italiana dello Sci (FIS) nel 1920, assunse l'attuale denominazione nel 1933.
Sedi federali:
L'Unione Ski Clubs Italiani, dal 1908 fino allo scioglimento, a Torino; dal 1913 al 1918 la Federazione dello Ski ebbe sede a Milano; dal 1920 ebbe rotazione biennale tra Torino, Milano e Venezia; dal 1929 a Roma la successiva Federazione Italiana Sport Invernali dal 1933 a Milano.
Primo campionato nazionale:
1909 sci di fondo e salto, 1930 bob, 1931 sci alpino, slittino 1966.
Prima presenza ai Giochi Olimpici:
1924.
Presidenti
UNIONE SKI CLUBS ITALIANI
1908 -1910 Paolo Kind
FEDERAZIONE DELLO SKI
1913 -1918 Gustavo Engelmann
FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SCI
1920 -1922 Conte Aldo Bonacossa
1922 -1924 Mario Corti
1924 -1926 Gino Ravà
1926 -1927 Guido Bertarelli
1927 -1929 Aldo Bonacossa
1929 -1930 On. Augusto Turati (Commissario)
1920 -1933 Renato Ricci
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
1934 -1945 Renato Ricci
1944 Giuseppe Sabelli Fioretti (Reggente CONI)
1944 Vincenzo La Porta (Reggente CONI)
1945 -1946 Luigi Flumiani (Reggente CONI-Alta Italia)
1946 -1948 Gianni Nasi
1948 -1949 Pio Antonio Caliari
1949 -1964 Piero Oneglio
1964 -1970 Fabio Conci
1970 -1976 Omero Vaghi
1976 -1987 Arrigo Gattai
1987 -1988 Omero Vaghi (Commissario)
1988 - 2000 Carlo Valentino
2000 - 2007 (18 gennaio) Gaetano Coppi
2007 (24 gennaio - 14 aprile) Riccardo Agabio (Comm. straordinario)
2007 (14 aprile) - 2011 Giovanni Morzenti
2011 - 2012 Franco Carraro (Comm. straordinario)
2012 (31 Marzo) Flavio Roda
Segretari
1909 - Mario C. Santi
1920 - Adolfo Corti
1920 - 1923 G. Vassalli
1923 - 1924 Giuseppe Guidini
1924 - 1926 Francesco Guarneri
1926 - 1927 Luigi Flumiani
1927 - 1929 Gaetano De Luca
1929 - 1945 Romolo Giacomini
1945 - 1950 Giordano Bruno Fabjan
1951 - 1968 Cesare Bonvini
1968 - 1989 Angelo Vergani
1989 - 1991 Giorgio Ghersina (Reggente)
1991 - 2001 Roberto Contento
2001 - 2004 Gian Piero Aquino
2004 - 2006 Gianni Storti
2007 - 2008 Leonardo Costanzo
2008 - 2013 Fausto Cartasegna
2013 - 2014 Enrico Negretti
2014 - 2015 Luigi Monterisi
2018 - Loretta Piroia